每日經(jīng)濟(jì)新聞 2016-01-14 21:34:47
1月14日晚間,光大銀行發(fā)布公告稱,該行行長(zhǎng)趙歡因工作調(diào)整,辭去該行執(zhí)行董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員及行長(zhǎng)等職務(wù)。與此同時(shí),光大銀行還公告稱,該行董事會(huì)同意聘任中行原副行長(zhǎng)張金良為行長(zhǎng),并提名其為執(zhí)行董事候選人。不過,張金良的行長(zhǎng)任職資格需經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 姚茂敦
每經(jīng)記者 姚茂敦
(光大銀行行長(zhǎng)趙歡辭職)
1月14日晚間,光大銀行發(fā)布公告稱,該行行長(zhǎng)趙歡因工作調(diào)整,辭去該行執(zhí)行董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員及行長(zhǎng)等職務(wù)。與此同時(shí),光大銀行還公告稱,該行董事會(huì)同意聘任中行原副行長(zhǎng)張金良為行長(zhǎng),并提名其為執(zhí)行董事候選人。不過,張金良的行長(zhǎng)任職資格需經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,中國(guó)銀行當(dāng)晚也公告稱,董事會(huì)收到張金良的辭呈。張金良因工作調(diào)動(dòng),辭去該行副行長(zhǎng)職務(wù)。該辭任自2016年1月14日起生效。
中國(guó)銀行副行長(zhǎng)張金良已辭任
近兩年,銀行業(yè)業(yè)績(jī)下行,高層頻頻“跳槽”備受關(guān)注。昨日(13日)一則“中國(guó)銀行副行長(zhǎng)張金良將接替現(xiàn)任光大銀行行長(zhǎng)趙歡”的消息開始在圈內(nèi)傳開。當(dāng)日晚間,光大銀行相關(guān)人士對(duì)一家媒體回應(yīng)稱,對(duì)傳聞?wù)鎸?shí)性不予置評(píng),換帥屬重大事件,如確實(shí)也需等待官方最終公告。
如今,兩家銀行雙雙發(fā)布公告,也使得市場(chǎng)傳聞得到證實(shí)。
附張金良簡(jiǎn)歷
張金良,1969年出生,現(xiàn)任中國(guó)光大集團(tuán)股份公司黨委委員。
2014年7月至2016年1月任中國(guó)銀行副行長(zhǎng)。
2009年11月至2014年12月任中國(guó)銀行北京市分行行長(zhǎng)。
此前,張金良在中國(guó)銀行總行財(cái)會(huì)部工作多年,2007年2月至2009年11月?lián)沃袊?guó)銀行總行財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理。2003年10月至2007年2月?lián)沃袊?guó)銀行總行財(cái)會(huì)部副總經(jīng)理,并于2005年3月至2007年2月兼任IT藍(lán)圖實(shí)施辦公室主任。
1997年9月畢業(yè)于廈門大學(xué),獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP