每日經(jīng)濟(jì)新聞 2020-04-25 16:27:54
每經(jīng)編輯 張楊運
經(jīng)仁懷市紀(jì)委市監(jiān)委批準(zhǔn),仁懷市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局原黨組成員、副局長李太剛涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法,目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
李太剛簡歷
李太剛,男,漢族,1968年2月出生,貴州仁懷人,大學(xué)學(xué)歷,1991年9月參加工作,1997年6月加入中國共產(chǎn)黨。
1991年9月至1994年11月,任仁懷縣勞動人事局安監(jiān)站工作人員;
1994年11月至1996年6月,任仁懷縣(市)勞動人事局科員;
1996年6月至1998年4月,任仁懷市喜頭鎮(zhèn)科技副鎮(zhèn)長;
1998年4月至1998年10月,任仁懷市勞動人事局工作人員;
1998年10月至2001年2月,任仁懷市勞動人事局安監(jiān)站副站長;
2001年2月至2004年12月,任仁懷市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局安監(jiān)站負(fù)責(zé)人;
2004年12月至2005年8月,任仁懷市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局安全監(jiān)督科負(fù)責(zé)人;
2005年8月至2005年9月,任仁懷市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局黨組成員;
2005年9月至2006年9月,任仁懷市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局黨組成員、副局長;
2006年9月至2010年3月,任仁懷市發(fā)展和改革局黨組成員、副局長;
2010年3月至2010年4月,任仁懷市供銷合作社聯(lián)合社黨組副書記;
2010年4月至2012年2月,任仁懷市供銷合作社聯(lián)合社黨組副書記、主任;
2012年2月至2013年6月,任仁懷市供銷合作社聯(lián)合社正科級干部;
2013年6月至2013年7月,任仁懷市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局黨組成員;
2013年7月至2015年6月,任仁懷市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局黨組成員、副局長(保留正科級待遇);
2015年6月至2017年11月,任仁懷市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)黨工委(管委會)建設(shè)發(fā)展處副處長;
2017年11月,辭去公職。
來源:遵義市紀(jì)委市監(jiān)委、貴州改革
封面圖片來源:攝圖網(wǎng)
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP