每日經(jīng)濟(jì)新聞 2020-11-25 14:51:31
每經(jīng)編輯 王鑫
中紀(jì)委網(wǎng)站11月25日通報,據(jù)云南省紀(jì)委監(jiān)委消息,云南省人民防空辦公室黨組書記羅應(yīng)光、云南省人大常委會法工委原副主任施洪甲均主動投案,目前正在接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
云南省人民防空辦公室黨組書記、主任羅應(yīng)光接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查
中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站訊 據(jù)云南省紀(jì)委監(jiān)委消息:云南省人民防空辦公室黨組書記、主任羅應(yīng)光涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法,已主動投案,目前正在接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
羅應(yīng)光簡歷
羅應(yīng)光,男,拉祜族,1966年12月生,云南鎮(zhèn)沅人,研究生學(xué)歷,1988年8月參加工作,1985年5月加入中國共產(chǎn)黨。
1988年8月至1991年1月任思茅地委組織部干事;
1991年1月至1992年7月任瀾滄縣木嘎鄉(xiāng)黨委副書記;
1992年7月至1995年2月任共青團(tuán)思茅地委副書記(主持工作);
1995年2月至1996年6月在廣東佛山高明市掛職,任市長助理;
1996年6月至1997年10月任思茅地區(qū)江城縣委書記;
1997年10月至2001年9月任共青團(tuán)云南省委副書記;
2001年9月至2005年9月任楚雄州委委員、副書記;
2005年9月至2006年3月任昭通市委副書記、副市長、代市長;
2006年3月至2007年12月任昭通市委副書記、市長;
2007年12月至2008年1月任云南省建設(shè)廳黨組副書記;
2008年1月至2009年1月任云南省建設(shè)廳黨組副書記、廳長;
2009年1月至2012年9月任云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳黨組副書記、廳長;
2012年9月至2014年8月任云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳黨組書記、廳長;
2014年8月至2020年6月任玉溪市委書記;
2020年6月至今任云南省人民防空辦公室黨組書記、主任。
云南省人大常委會法制工作委員會原副主任施洪甲接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查
中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站訊 據(jù)云南省紀(jì)委監(jiān)委消息:云南省人大常委會法制工作委員會原副主任施洪甲涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法,已主動投案,目前正在接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
施洪甲簡歷
施洪甲,男,漢族,1956年9月出生,云南馬龍人,大學(xué)文化,中共黨員,1979年3月加入中國共產(chǎn)黨,1976年8月參加工作。
1976年8月至1985年9月先后在馬龍縣上壩小學(xué)、吳官田中心學(xué)校、文化教育局、縣委組織部工作;
1985年9月至1994年10月歷任馬龍縣舊縣區(qū)公所區(qū)委委員、副區(qū)長,納章區(qū)委書記,縣委常委、納章區(qū)委書記,縣委常委、月望鄉(xiāng)黨委書記,縣委副書記,縣委副書記、縣長;
1994年10月至1997年11月任馬龍縣委書記;
1997年11月至2002年3月任曲靖市委常委、宣威市委書記;
2002年3月至2005年4月任曲靖市委常委、市委政法委書記;
2005年4月至2015年1月任曲靖師范學(xué)院黨委書記;
2015年1月至2019年1月任云南省人大常委會教科文衛(wèi)工作委員會副主任;
2019年1月至2019年10月任云南省人大常委會法制工作委員會副主任;
2019年10月退休。
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP