每日經(jīng)濟(jì)新聞 2021-04-06 18:50:13
每經(jīng)編輯 杜宇
據(jù)中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司紀(jì)檢監(jiān)察組、廣東省紀(jì)委監(jiān)委消息:中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司出資企業(yè)專職董事羅體承涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法,目前正在接受中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查和廣東省監(jiān)察委員會(huì)監(jiān)察調(diào)查。
羅體承,男,壯族,1963年2月出生,廣西南寧人,大學(xué)本科學(xué)歷,1984年7月參加工作,1997年9月加入中國(guó)共產(chǎn)黨。
2000年11月至2004年1月,任廣西水利電力對(duì)外集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師;
2004年1月至2005年1月,任廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師;
2005年1月至2007年11月,任云南電網(wǎng)公司總會(huì)計(jì)師;
2007年11月至2009年1月,任廣西電網(wǎng)公司總會(huì)計(jì)師;
2009年1月至2010年6月,任廣西電網(wǎng)公司黨組成員、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師;
2010年6月至2016年4月,任中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司人力資源部主任;
2016年4月至2017年6月,任南方電網(wǎng)財(cái)務(wù)有限公司黨組書記、董事長(zhǎng);
2017年6月至2019年12月,任南方電網(wǎng)財(cái)務(wù)有限公司黨委書記、董事長(zhǎng);
2019年12月至2020年10月,任南方電網(wǎng)財(cái)務(wù)有限公司黨委書記、董事長(zhǎng),南方電網(wǎng)國(guó)際金融有限公司董事長(zhǎng);
2020年10月至今,任中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司出資企業(yè)專職董事。
封面圖片來源:攝圖網(wǎng)
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP