每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-04-07 11:37:44
每經(jīng)編輯 彭水萍
中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站4月7日信息顯示,據(jù)四川省紀(jì)委監(jiān)委消息:四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司原副總經(jīng)理杜虹涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法,目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)-500772850
杜虹簡(jiǎn)歷
杜虹,女,漢族,1961年9月生,四川犍為人,在職大學(xué)學(xué)歷。1979年1月參加工作,1985年3月加入中國(guó)共產(chǎn)黨。
1979年1月至1989年7月,先后在犍為縣財(cái)政局、審計(jì)局,永川縣審計(jì)局工作;
1989年7月至2001年2月,在四川省審計(jì)廳工作,歷任管理處副處長(zhǎng)、行政事業(yè)審計(jì)處副處長(zhǎng);
2001年2月至2004年9月,歷任四川省委企業(yè)工作委員會(huì)監(jiān)事會(huì)工作部副部長(zhǎng)、工作辦公室副主任;
2004年9月至2009年3月,歷任四川省國(guó)資委產(chǎn)權(quán)監(jiān)管處處長(zhǎng),紀(jì)委副書(shū)記、監(jiān)察局局長(zhǎng);
2009年3月至2018年10月,歷任四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委委員、董事、財(cái)務(wù)總監(jiān),四川煤氣化公司董事,四川省川瑞發(fā)展投資有限公司董事長(zhǎng),成都瑞銀方達(dá)股權(quán)投資基金管理股份有限公司董事長(zhǎng),四川瑞控實(shí)業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng);
2018年10月至2020年12月,任四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理;
2020年12月至2021年10月,任四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司資深經(jīng)理;
2021年10月,退休。
封面圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)-500772850
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP